Lucchese Primavera
Mitarbeiterhistorie Lucchese Primavera
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 449 Tage | 4 | 0,75 | |||||
| 02.07.2020 | 30.06.2023 | 1093 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2018 | 729 Tage | 3 | 0,00 | ||||
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1999 | 30.06.2000 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1997 | 30.06.1999 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1995 | 30.06.1997 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1994 | 30.06.1995 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1993 | 30.06.1994 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1990 | 30.06.1991 | 364 Tage | 0 | - |