Lokomotiv St. Petersburg
Mitarbeiterhistorie Lokomotiv St. Petersburg
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2000 | 31.12.2000 | 07 Monate 16 Tage | 30 | 2 | 3 | 25 | 0,30 | ||||
| 01.01.1995 | 14.05.2000 | 05 Jahre 04 Monate 12 Tage | 178 | 63 | 44 | 71 | 1,31 | ||||
| 01.07.1993 | 31.12.1994 | 01 Jahr 06 Monate 00 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 01.01.1992 | 30.06.1993 | 01 Jahr 05 Monate 29 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |