Legnano AC Jugend
Mitarbeiterhistorie Legnano AC Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 30.06.2022 | 1460 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2008 | 30.06.2009 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1997 | 30.06.1998 | 364 Tage | 0 | - |