Name im Heimatland: | Ladislau Bölöni |
---|---|
Geb./Alter: | 11.03.1953 (71) |
Geburtsort: | Târgu Mureș |
Nationalität: |
Rumänien Ungarn |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,59 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Berater: | Elite Soccer Sarl |
László Bölöni
imago images
- Geb./Alter: 11.03.1953 (71)
- Geburtsort: Târgu Mureș
- Staatsbürgerschaft: Rumänien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,59 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
US Orléans
Meiste Spiele für :
US Orléans
Karriereende :
01.07.1992
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Metz Trainer | 22/23 (16.06.2022) | 24/25 (04.07.2024) | 78 | 1,38 | ||
Panathinaikos Trainer | 20/21 (19.10.2020) | 20/21 (11.05.2021) | 32 | 1,56 | ||
KAA Gent Trainer | 20/21 (20.08.2020) | 20/21 (14.09.2020) | 3 | 1,00 | ||
Royal Antwerpen Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 19/20 (14.05.2020) | 118 | 1,59 | ||
Al-Ittihad Trainer | 15/16 (21.07.2015) | 15/16 (23.11.2015) | 9 | 2,11 | ||
Al-Khor SC Trainer | 11/12 (24.06.2012) | 14/15 (30.06.2015) | 74 | 1,20 | ||
PAOK Saloniki Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (23.06.2012) | 51 | 1,69 | ||
RC Lens Trainer | 10/11 (02.01.2011) | 10/11 (31.05.2011) | 21 | 0,90 | ||
Al-Wahda Trainer | 09/10 (29.05.2010) | 10/11 (02.09.2010) | 1 | 0,00 | ||
Stand. Lüttich Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 09/10 (10.02.2010) | 81 | 1,79 | ||
Al-Jazira Trainer | 07/08 (28.06.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
AS Monaco Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (23.10.2006) | 11 | 0,91 | ||
Stade Rennes Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (30.06.2006) | 135 | 1,46 | ||
Sporting Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (30.06.2003) | 90 | 2,00 | ||
Rumänien Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 13 | 2,00 | ||
AS Nancy Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 99/00 (30.06.2000) | 256 | 1,44 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01.07.1992 | US Orléans 45 | Karriereende | - | - | |||||
89/90 | 01.07.1989 | US Créteil | US Orléans | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.01.1989 | RJ Wavre | US Créteil | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Steaua Bukarest | RJ Wavre | - | ablösefrei | |||||
84/85 | 01.07.1984 | ASA Tg. Mures | Steaua Bukarest | - | ablösefrei | |||||
70/71 | 01.07.1970 | Unbekannt | ASA Tg. Mures | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |