Lars Söndergaard
- Geb./Alter: 05.04.1959 (65)
- Staatsbürgerschaft: Dänemark
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,82 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenfußball Trainer | 17/18 (18.12.2017) | 23/24 (31.08.2023) | 17/18 (18.12.2017) / 23/24 (31.08.2023) | 2082 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Aalborg BK Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (15.12.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 16/17 (15.12.2016) | 533 Tage | 62 | 28 | 11 | 23 | 37 | 1,56 : 1,29 | 1,53 | 62 / 1,53 | ||
Sönderjyske Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 14/15 (30.06.2015) | 11/12 (01.07.2011) / 14/15 (30.06.2015) | 1460 Tage | 144 | 48 | 40 | 56 | 54 | 1,45 : 1,58 | 1,28 | 144 / 1,28 | ||
Viborg FF Trainer | 09/10 (03.07.2009) | 10/11 (24.11.2010) | 09/10 (03.07.2009) / 10/11 (24.11.2010) | 509 Tage | 50 | 16 | 17 | 17 | 35 | 1,20 : 1,16 | 1,30 | 50 / 1,30 | ||
Salzburg U19 Sportlicher Leiter | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RB Juniors Trainer | 07/08 (10.01.2008) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (10.01.2008) / 07/08 (30.06.2008) | 172 Tage | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 1,38 : 1,46 | 1,23 | 13 / 1,23 | ||
FC Wacker Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (22.10.2007) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (22.10.2007) | 113 Tage | 14 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0,71 : 2,07 | 0,36 | 14 / 0,36 | ||
Grazer AK Trainer | 05/06 (10.01.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 05/06 (10.01.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 536 Tage | 55 | 13 | 12 | 30 | 39 | 1,18 : 1,82 | 0,93 | 55 / 0,93 | ||
Austria Wien Co-Trainer | 03/04 (01.04.2004) | 04/05 (05.05.2005) | 03/04 (01.04.2004) / 04/05 (05.05.2005) | 399 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Günther Kronsteiner (59 Spiele) | ||||||||||||||
Austria Salzb. Trainer | 01/02 (11.09.2001) | 03/04 (29.10.2003) | 01/02 (11.09.2001) / 03/04 (29.10.2003) | 778 Tage | 88 | 36 | 18 | 34 | 50 | 1,28 : 1,23 | 1,43 | 88 / 1,43 | ||
Austria Salzb. Co-Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (10.09.2001) | 00/01 (01.07.2000) / 01/02 (10.09.2001) | 436 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Hans Backe (55 Spiele) | ||||||||||||||
Aalborg BK Trainer | 97/98 (01.10.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 97/98 (01.10.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 91 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Aalborg BK Co-Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 99/00 (30.06.2000) | 97/98 (01.07.1997) / 99/00 (30.06.2000) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Hans Backe (6 Spiele), Peter Rudbaek (1 Spiel), Per Westergaard (1 Spiel) | ||||||||||||||
Aalborg BK U19 Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (30.06.1997) | 96/97 (01.07.1996) / 96/97 (30.06.1997) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Ehemalige Vereine
Denmark Women's National Team (18/12-2017 - 31-08-2023)