Kurban Berdyev
rubin-kazan.ru
- Geb./Alter: 25.08.1952 (72)
- Geburtsort: Aşgabat
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,87 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Kairat Almaty
Meiste Spiele für :
Kairat Almaty
Karriereende :
01.07.1993
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turan Tovuz Trainer | 23/24 (22.06.2024) | vsl. 30.06.2026 | 23/24 (22.06.2024) / vsl. 30.06.2026 | 93 Tage | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1,29 : 0,57 | 2,00 | 7 / 2,00 | ||
Dinamo Makhach. Berater des Managements | 23/24 (13.04.2024) | 23/24 (21.06.2024) | 23/24 (13.04.2024) / 23/24 (21.06.2024) | 69 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Dinamo Makhach. Trainer | 23/24 (09.07.2023) | 23/24 (01.02.2024) | 23/24 (09.07.2023) / 23/24 (01.02.2024) | 207 Tage | 21 | 11 | 4 | 6 | 31 | 1,00 : 0,52 | 1,76 | 21 / 1,76 | ||
Sochi Trainer | 22/23 (27.11.2022) | 22/23 (10.04.2023) | 22/23 (27.11.2022) / 22/23 (10.04.2023) | 134 Tage | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 1,00 : 1,80 | 1,20 | 5 / 1,20 | ||
Tractor Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (24.11.2022) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (24.11.2022) | 146 Tage | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 1,27 : 1,27 | 1,36 | 11 / 1,36 | ||
Kairat Almaty Trainer | 21/22 (24.08.2021) | 21/22 (06.06.2022) | 21/22 (24.08.2021) / 21/22 (06.06.2022) | 286 Tage | 32 | 14 | 8 | 10 | 31 | 1,66 : 1,44 | 1,56 | 32 / 1,56 | ||
Kairat Almaty Berater | 20/21 (27.05.2021) | 21/22 (23.08.2021) | 20/21 (27.05.2021) / 21/22 (23.08.2021) | 88 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kairat Moskau Berater | 20/21 (27.05.2021) | 21/22 (06.06.2022) | 20/21 (27.05.2021) / 21/22 (06.06.2022) | 375 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rubin Kazan Trainer | 16/17 (09.06.2017) | 18/19 (05.06.2019) | 16/17 (09.06.2017) / 18/19 (05.06.2019) | 726 Tage | 66 | 19 | 26 | 21 | 49 | 0,92 : 0,89 | 1,26 | 66 / 1,26 | ||
FK Rostov Vize-Präsident | 16/17 (09.09.2016) | 16/17 (31.05.2017) | 16/17 (09.09.2016) / 16/17 (31.05.2017) | 264 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FK Rostov Berater | 16/17 (12.08.2016) | 16/17 (08.09.2016) | 16/17 (12.08.2016) / 16/17 (08.09.2016) | 27 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FK Rostov Trainer | 14/15 (18.12.2014) | 16/17 (06.08.2016) | 14/15 (18.12.2014) / 16/17 (06.08.2016) | 597 Tage | 49 | 28 | 10 | 11 | 46 | 1,29 : 0,78 | 1,92 | 49 / 1,92 | ||
Rubin Kazan Vize-Präsident | 03/04 (01.04.2004) | 12/13 (31.12.2012) | 03/04 (01.04.2004) / 12/13 (31.12.2012) | 3196 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rubin Kazan Trainer | 01/02 (04.08.2001) | 13/14 (20.12.2013) | 01/02 (04.08.2001) / 13/14 (20.12.2013) | 4521 Tage | 488 | 229 | 127 | 132 | 194 | 1,40 : 0,93 | 1,67 | 488 / 1,67 | ||
Kristall Trainer | 99/00 (18.05.2000) | 01/02 (30.07.2001) | 99/00 (18.05.2000) / 01/02 (30.07.2001) | 438 Tage | 48 | 24 | 7 | 17 | 34 | 1,56 : 1,23 | 1,65 | 48 / 1,65 | ||
Turkmenistan Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 98/99 (30.06.1999) | 98/99 (01.01.1999) / 98/99 (30.06.1999) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Nisa Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 97/98 (01.01.1998) / 98/99 (30.06.1999) | 545 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Munayshi Aktau Trainer | 95/96 (01.05.1996) | 96/97 (31.12.1996) | 95/96 (01.05.1996) / 96/97 (31.12.1996) | 244 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Kairat Almaty Trainer | 93/94 (01.04.1994) | 95/96 (31.12.1995) | 93/94 (01.04.1994) / 95/96 (31.12.1995) | 639 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,00 : 2,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | ||
Genclerbirligi Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (29.12.1993) | 93/94 (01.07.1993) / 93/94 (29.12.1993) | 181 Tage | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 2,13 : 1,81 | 1,50 | 16 / 1,50 | ||
Kairat Almaty Co-Trainer | 90/91 (01.06.1991) | 92/93 (30.06.1993) | 90/91 (01.06.1991) / 92/93 (30.06.1993) | 760 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Boris Stukalov (16 Spiele), Bakhtiyar Bayseitov (16 Spiele) | ||||||||||||||
Khimik Dzh. Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 88/89 (30.06.1989) | 85/86 (01.01.1986) / 88/89 (30.06.1989) | 1276 Tage | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 2,00 : 2,00 | 1,50 | 4 / 1,50 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01.07.1993 | Kairat Almaty | Karriereende | - | - | |||||
92/93 | 01.01.1993 | pausiert | Kairat Almaty | - | - | |||||
85/86 | 01.01.1986 | Kairat Almaty | pausiert | - | - | |||||
80/81 | 01.01.1981 | Rostselmash | Kairat Almaty | - | ablösefrei | |||||
80/81 | 01.07.1980 | SKA Rostov | Rostselmash | - | ablösefrei | |||||
78/79 | 01.01.1979 | Kolkhozchi | SKA Rostov | - | ablösefrei | |||||
77/78 | 01.01.1978 | Kairat Almaty | Kolkhozchi | - | ablösefrei | |||||
76/77 | 01.01.1977 | Kolkhozchi | Kairat Almaty | - | ablösefrei | |||||
71/72 | 01.07.1971 | Torpedo Togliatt | Stroitel Asgabat | - | ablösefrei | |||||
70/71 | 01.01.1971 | Kopetdag U19 | Torpedo Togliatt | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |