Kremser SC Jugend
Mitarbeiterhistorie Kremser SC Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2013 | 30.06.2016 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2012 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1993 | 31.12.1993 | 183 Tage | 0 | - |