KRC Waregem
- Kadergröße: 8
- Durchschnittsalter: 28,4
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Mirakelstadion 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie KRC Waregem
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2017 | 06.02.2019 | 441 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 02.10.2013 | 93 Tage | 0 | - | ||||
| 29.12.2012 | 14.03.2013 | 75 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2011 | 27.11.2011 | 149 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2010 | 30.06.2011 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2007 | 30.06.2009 | 730 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.2003 | 31.12.2006 | 1279 Tage | 17 | 0,24 |