KOVC Sterrebeek
Mitarbeiterhistorie KOVC Sterrebeek
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 19.11.2018 | 141 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2017 | 30.06.2018 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 02.10.2009 | 30.06.2013 | 1367 Tage | 0 | - |