Mitarbeiterhistorie Kopetdag Asgabat
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 01.07.2024 | | 83 Tage | 0 | - |
|
| 01.01.2021 | | 1360 Tage | 2 | 1,50 |
| | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 1460 Tage | 0 | - |
| | 01.07.2001 | 31.12.2002 | 548 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1998 | 31.12.1998 | 183 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1996 | 31.12.2001 | 2009 Tage | 5 | 0,80 |
| | 01.01.1990 | 31.12.1996 | 2556 Tage | 8 | 1,25 |
| | 01.01.1989 | 31.12.1989 | 364 Tage | 0 | - |
|
| 01.01.1986 | 31.12.1986 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
|
| 01.07.1979 | 30.06.1982 | 1095 Tage | 5 | 0,60 |
|
| 01.01.1979 | 15.03.1979 | 73 Tage | 5 | 0,40 |
|
| 01.01.1975 | 31.12.1978 | 1460 Tage | 37 | 1,03 |
|
| 01.01.1973 | 31.12.1974 | 729 Tage | 4 | 0,25 |
| | 01.06.1970 | 31.12.1970 | 213 Tage | 0 | - |
|
| 01.01.1970 | 30.06.1970 | 180 Tage | 3 | 1,33 |
|
| 01.01.1969 | 31.12.1969 | 364 Tage | 0 | - |
|
| 01.01.1966 | 31.12.1966 | 364 Tage | 0 | - |
|
| 01.01.1965 | 31.12.1966 | 729 Tage | 2 | 0,00 |
|
| 01.01.1964 | 31.12.1964 | 365 Tage | 2 | 1,50 |
|
| 01.01.1951 | 31.12.1953 | 1095 Tage | 7 | 1,86 |
2024-07-012021-01-012015-01-012001-07-011998-07-011996-07-011990-01-011989-01-011986-01-011979-07-011979-01-011975-01-011973-01-011970-06-011970-01-011969-01-011966-01-011965-01-011964-01-011951-01-01