Geb./Alter: | 25.07.1991 (33) |
---|---|
Nationalität: | Niederlande |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,81 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Koen van der Vlugt
- Geb./Alter: 25.07.1991 (33)
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,81 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kagia Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
EMM '21 Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Noordwijk 2 Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Ter Leede U19 Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 |