Kistarcsai VSC
Mitarbeiterhistorie Kistarcsai VSC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2002 | 29.10.2003 | 404 Tage | 0 | - | ||||
| 15.01.2002 | 30.06.2002 | 166 Tage | 0 | - | ||||
| 10.04.1997 | 31.12.1997 | 265 Tage | 0 | - | ||||
| 14.07.1983 | 30.08.1986 | 1143 Tage | 0 | - |