Keciören Sportif
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Yenimahalle Hasan Doğan Stadı 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Keciören Sportif
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2010 | 09.09.2011 | 340 Tage | 27 | 1,00 | ||||
| 03.02.2012 | 30.06.2012 | 148 Tage | 16 | 0,75 | ||||
| 08.06.2010 | 01.10.2010 | 115 Tage | 6 | 0,00 | ||||
| 19.03.2009 | 31.08.2010 | 530 Tage | 0 | - | ||||
| 30.08.2007 | 23.01.2009 | 512 Tage | 0 | - |