Kayseri Elektrikspor
Mitarbeiterhistorie Kayseri Elektrikspor
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2001 | 30.06.2004 | 1218 Tage | 0 | - | ||||
| 23.02.1995 | 30.06.1997 | 858 Tage | 0 | - | ||||
| 11.11.1999 | 30.06.2000 | 232 Tage | 0 | - |