KAS Eupen U23
Mitarbeiterhistorie KAS Eupen U23
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | 30.06.2021 | 1460 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2012 | 30.06.2015 | 1094 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2017 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 31.03.2015 | 273 Tage | 0 | - | ||||
| 31.03.2015 | 30.06.2015 | 91 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2024 | 83 Tage | 4 | 1,00 |