Geb./Alter: | 16.07.1941 |
---|---|
Geburtsort: | Budapest |
Todestag: | 21.11.2022 (81) |
Nationalität: | Ungarn |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,23 Jahre |
Kálmán Mészöly
21.11.2022 (81)
- Geb./Alter: 16.07.1941
- Geburtsort: Budapest
- Staatsbürgerschaft: Ungarn
- Todestag: 21.11.2022 (81)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,23 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Vasas SC
Meiste Spiele für :
Vasas SC
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEL Limassol Trainer | 96/97 (09.04.1997) | 97/98 (01.05.1998) | - | 0,00 | ||
Vasas SC Berater des Managements | 96/97 (10.10.1996) | 96/97 (30.11.1996) | - | 0,00 | ||
Ungarn Trainer | 94/95 (01.08.1994) | 95/96 (31.03.1996) | 12 | 1,00 | ||
Vasas SC Trainer | 93/94 (20.06.1993) | 94/95 (31.07.1994) | 30 | 1,07 | ||
Vasas SC Sportlicher Leiter | 92/93 (01.01.1993) | 92/93 (07.04.1993) | - | 0,00 | ||
Al-Ittihad Trainer | 91/92 (01.10.1991) | 92/93 (24.09.1992) | - | 0,00 | ||
Ungarn Trainer | 89/90 (01.01.1990) | 91/92 (27.09.1991) | 19 | 1,47 | ||
Vasas SC Trainer | 88/89 (14.10.1988) | 89/90 (31.12.1989) | - | 0,00 | ||
Zalaegerszeg Interimstrainer | 87/88 (11.05.1988) | 87/88 (30.06.1988) | - | 0,00 | ||
Altay SK Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 86/87 (23.10.1986) | 8 | 1,25 | ||
Fenerbahce Trainer | 85/86 (21.08.1985) | 85/86 (30.06.1986) | 9 | 1,78 | ||
Türkei Trainer | 84/85 (17.02.1985) | 85/86 (30.08.1985) | 2 | 0,50 | ||
Vasas SC Trainer | 83/84 (01.07.1983) | 84/85 (27.12.1984) | 6 | 0,67 | ||
Ungarn Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 82/83 (03.06.1983) | 29 | 1,41 | ||
Ungarn Interimstrainer | 79/80 (30.05.1980) | 79/80 (30.06.1980) | 1 | 1,00 | ||
Vasas SC Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 79/80 (30.06.1980) | 1 | 0,00 | ||
Békéscsaba Trainer | 76/77 (01.01.1977) | 77/78 (30.06.1978) | - | 0,00 | ||
Békéscsaba Interimstrainer | 76/77 (01.07.1976) | 76/77 (31.12.1976) | - | 0,00 | ||
Újbuda FC Trainer | 74/75 (01.07.1974) | 75/76 (30.06.1976) | - | 0,00 | ||
Ganz-MÁVAG Trainer | 72/73 (01.07.1972) | 73/74 (30.06.1974) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Ganz-Mávag SE (01.07.1972-30.06.1973, Trainer), Budafoki MTE (01.07.1974-30.06.1976, Trainer)
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72/73 | 01.07.1972 | Vasas SC | Karriereende | - | - | |||||
58/59 | 01.07.1958 | Vasas Jgd. | Vasas SC | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Kálmán Mészöly ist der Vater von Géza Mészöly.