Name im Heimatland: | Juan Pablo Ojeda Vergara |
---|---|
Geb./Alter: | 15.08.1985 (39) |
Geburtsort: | Nacimiento |
Nationalität: | Chile |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,65 Jahre |
Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
Juan Pablo Ojeda
- Geb./Alter: 15.08.1985 (39)
- Geburtsort: Nacimiento
- Staatsbürgerschaft: Chile
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,65 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magallanes Co-Trainer | 23/24 (01.01.2024) | 23/24 (24.04.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ronald Fuentes (9 Spiele) | ||||||
Union Española Co-Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ronald Fuentes (33 Spiele) | ||||||
Santa Cruz Co-Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 21/22 (09.03.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Osvaldo Hurtado (4 Spiele) | ||||||
Rangers Talca Co-Trainer | 20/21 (31.08.2021) | 20/21 (31.12.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ronald Fuentes (14 Spiele) | ||||||
Wanderers Co-Trainer | 20/21 (18.02.2021) | 20/21 (09.05.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ronald Fuentes (6 Spiele) | ||||||
Union Española Co-Trainer | 19/20 (26.08.2019) | 20/21 (28.01.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ronald Fuentes (37 Spiele) | ||||||
Nacimiento Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 19/20 (26.08.2019) | - | 0,00 | ||
U. Concepción Videoanalyst | 14/15 (01.01.2015) | 17/18 (01.06.2018) | - | 0,00 | ||
Videoanalyst unter: Ronald Fuentes (68 Spiele), Francisco Bozán (57 Spiele) |