Jovica Damnjanovic
- Geb./Alter: 11.12.1975 (48)
- Geburtsort: Arandjelovac
- Staatsbürgerschaft: Serbien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,34 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borac 1966 Trainer | 21/22 (13.04.2022) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (13.04.2022) / 21/22 (30.06.2022) | 78 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Borac 1966 Trainer | 21/22 (15.08.2021) | 21/22 (31.12.2021) | 21/22 (15.08.2021) / 21/22 (31.12.2021) | 138 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Zeleznicar Lajkovac Trainer | 20/21 (01.03.2021) | 20/21 (14.05.2021) | 20/21 (01.03.2021) / 20/21 (14.05.2021) | 74 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sumadija AR Trainer | 20/21 (17.09.2020) | 20/21 (29.01.2021) | 20/21 (17.09.2020) / 20/21 (29.01.2021) | 134 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Tek Sloga Trainer | 19/20 (17.02.2020) | 20/21 (08.09.2020) | 19/20 (17.02.2020) / 20/21 (08.09.2020) | 204 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |