Geb./Alter: | 14.03.1953 (71) |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,39 Jahre |
Jörn Wilkens
- Geb./Alter: 14.03.1953 (71)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,39 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Reinbek Trainer | 08/09 (02.04.2009) | 09/10 (28.02.2010) | - | 0,00 | ||
FC Voran Ohe Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (03.04.2004) | - | 0,00 | ||
TSV Reinbek Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 4 | 0,25 |