Name im Heimatland: | Jonas Dal Andersen |
---|---|
Geb./Alter: | 07.07.1976 (48) |
Geburtsort: | Ikast |
Nationalität: | Dänemark |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,13 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Jonas Dal
- Geb./Alter: 07.07.1976 (48)
- Geburtsort: Ikast
- Staatsbürgerschaft: Dänemark
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,13 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Skive IK
Meiste Spiele für :
Ikast FS
Karriereende :
30.06.2002
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Ebedei Sportdirektor | 22/23 (01.07.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
AB Argir Sportdirektor | 21/22 (06.08.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
HB Tórshavn Trainer | 20/21 (09.01.2021) | 20/21 (30.06.2021) | 16 | 2,06 | ||
AC Horsens Trainer | 20/21 (24.08.2020) | 20/21 (08.12.2020) | 13 | 0,92 | ||
FC Fredericia Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (23.08.2020) | 73 | 1,56 | ||
Kjellerup IF Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 32 | 1,50 | ||
Esbjerg fB Trainer | 15/16 (21.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 21 | 0,90 | ||
Hobro IK Trainer | 12/13 (22.01.2013) | 15/16 (20.10.2015) | 97 | 1,41 | ||
IfS (FCM II) Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (21.01.2013) | - | 0,00 | ||
IfS (FCM II) Jugendtrainer | 03/04 (01.07.2003) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 30.06.2002 | Skive IK | Karriereende | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Thór | Skive IK | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | FC Midtjylland | Thór | - | ? | |||||
99/00 | 01.01.2000 | IfS (FCM II) | FC Midtjylland | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |