Geb./Alter: | 23.03.1974 (50) |
---|---|
Nationalität: | Niederlande |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,25 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-1-2 |
John Kamphuis
- Geb./Alter: 23.03.1974 (50)
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,25 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
DVS '33 Trainer | 23/24 (05.02.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 12 | 2,17 | ||
DVS '33 Co-Trainer | 23/24 (07.07.2023) | 23/24 (05.02.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Patrick Loenen (16 Spiele), Stevan de Geijter (7 Spiele) | ||||||
Sparta Nijkerk Co-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Eric Speelziek (35 Spiele) | ||||||
NSC Nijkerk Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 26 | 0,69 | ||
NSC Nijkerk Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 19/20 (30.06.2020) | 20 | 1,40 | ||
DVS '33 Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Roeland ten Berge (53 Spiele), Willem Leushuis (13 Spiele) | ||||||
BAS Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Nunspeet Jgd. Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
SDC Putten Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Richard Karrenbelt (2 Spiele) | ||||||
Sparta Nijkerk Interimstrainer | 05/06 (06.10.2005) | 05/06 (14.11.2005) | - | 0,00 |