Name im Heimatland: | John Colin Askey |
---|---|
Geb./Alter: | 04.11.1964 (59) |
Geburtsort: | Stoke-on-Trent |
Nationalität: | England |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,61 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 |
John Askey
Getty Images
- Geb./Alter: 04.11.1964 (59)
- Geburtsort: Stoke-on-Trent
- Staatsbürgerschaft: England
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,61 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Macclesfield
Meiste Spiele für :
Macclesfield
Karriereende :
01.06.2003
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Truro City FC Trainer | 23/24 (06.06.2024) | vsl. 30.06.2025 | 8 | 1,63 | ||
Hartlepool Utd. Trainer | 22/23 (23.02.2023) | 23/24 (30.12.2023) | 39 | 1,13 | ||
York City Trainer | 21/22 (13.11.2021) | 22/23 (16.11.2022) | 53 | 1,53 | ||
York City Berater | 21/22 (09.11.2021) | 21/22 (12.11.2021) | - | 0,00 | ||
Macclesfield Berater | 21/22 (19.08.2021) | 21/22 (08.11.2021) | - | 0,00 | ||
Port Vale Trainer | 18/19 (04.02.2019) | 20/21 (04.01.2021) | 91 | 1,44 | ||
Shrewsbury Town Trainer | 17/18 (01.06.2018) | 18/19 (12.11.2018) | 21 | 1,19 | ||
Macclesfield Trainer | 12/13 (03.04.2013) | 17/18 (31.05.2018) | 244 | 1,55 | ||
Macclesfield Nachwuchskoordinator | 06/07 (01.07.2006) | 12/13 (02.04.2013) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.06.2003 | Macclesfield | Karriereende | - | - | |||||
84/85 | 01.07.1984 | Unbekannt | Macclesfield | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | Port Vale | Unbekannt | - | ? | |||||
82/83 | 01.07.1982 | Port Vale U18 | Port Vale | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |