Name im Heimatland: | Matthew James Hill |
---|---|
Geb./Alter: | 31.10.1935 (88) |
Geburtsort: | Carrikfergus |
Nationalität: | Nordirland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,03 Jahre |
Jimmy Hill
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Carrick Rangers FC
Amtsende: 01.02.1991
- Geb./Alter: 31.10.1935 (88)
- Geburtsort: Carrikfergus
- Staatsbürgerschaft: Nordirland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,03 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Linfield FC
Karriereende :
01.06.1972
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carrick Rangers Trainer | 88/89 (01.11.1988) | 90/91 (01.02.1991) | - | 0,00 | ||
Linfield FC Trainer | 71/72 (01.09.1971) | 71/72 (30.06.1972) | - | 0,00 | ||
Derry City Trainer | 68/69 (01.07.1968) | 70/71 (30.06.1971) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/72 | 01.06.1972 | Linfield FC | Karriereende | - | - | |||||
71/72 | 01.07.1971 | Derry City | Linfield FC | - | ? | |||||
68/69 | 01.07.1968 | Port Vale | Derry City | - | ? | |||||
65/66 | 01.07.1965 | FC Everton | Port Vale | - | ? | |||||
63/64 | 01.07.1963 | Norwich City | FC Everton | - | ? | |||||
58/59 | 01.07.1958 | Newcastle Utd. | Norwich City | - | ? | |||||
57/58 | 01.07.1957 | Linfield FC | Newcastle Utd. | - | ? | |||||
54/55 | 01.07.1954 | Carrick Rangers | Linfield FC | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |