Name im Heimatland: | 박지호 |
---|---|
Geb./Alter: | 04.07.1970 (54) |
Geburtsort: | Yeongdeok, Gyeongnam |
Nationalität: | Südkorea |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,18 Jahre |
Ji-ho Park
- Geb./Alter: 04.07.1970 (54)
- Geburtsort: Yeongdeok, Gyeongnam
- Staatsbürgerschaft: Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,18 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Cheonan Ilhwa
Karriereende :
01.01.2001
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaya University Trainer | 20/21 (01.01.2021) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Frauenfußball Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 11/12 (31.12.2011) | - | 0,00 | ||
Frauenfußball Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 09/10 (31.12.2009) | - | 0,00 | ||
Frauenfußball Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (31.12.2007) | - | 0,00 | ||
Hannam Uni Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Südkorea Co-Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jo Bonfrère (13 Spiele), Dick Advocaat (3 Spiele) | ||||||
Hannam Uni Co-Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 01/02 (31.12.2001) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01.01.2001 | Unbekannt | Karriereende | - | - | |||||
99/00 | 01.01.2000 | Seongnam Ilhwa | Unbekannt | - | ? | |||||
98/99 | 01.04.1999 | GZ Apollo | Cheonan Ilhwa | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.04.1998 | Pohang Steelers | GZ Apollo | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 01.01.1995 | LG Cheetahs | Pohang Atom | - | ? | |||||
92/93 | 01.01.1993 | Incheon College | LG Cheetahs | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.01.1989 | Pohang St. U18 | Incheon College | - | - | |||||
85/86 | 01.01.1986 | Unbekannt | Pohang St. U18 | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |