Name im Heimatland: | Jesús Manuel Márquez Rubio |
---|---|
Geb./Alter: | 29.05.1976 (48) |
Geburtsort: | Guadalajara |
Nationalität: | Mexiko |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,82 Jahre |
Jesús Márquez
- Geb./Alter: 29.05.1976 (48)
- Geburtsort: Guadalajara
- Staatsbürgerschaft: Mexiko
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,82 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlas U17 Co-Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 17/18 (18.02.2018) | - | 0,00 | ||
Atlas U20 Interimstrainer | 15/16 (06.11.2015) | 15/16 (31.12.2015) | 3 | 1,00 | ||
Atlas U20 Co-Trainer | 15/16 (28.08.2015) | 15/16 (01.11.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hugo Castillo (8 Spiele) | ||||||
Atlas U17 Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | ||
Atlas U20 Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (31.12.2013) | - | 0,00 | ||
Atlas U17 Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Atlas U17 Co-Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Atlas U20 Co-Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 |