Geb./Alter: | 18.04.1970 (54) |
---|---|
Nationalität: | Schweiz |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,00 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Jean-Yves Aymon
- Geb./Alter: 18.04.1970 (54)
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,00 Jahre
War Spieler:
Meiste Spiele für :
Yverdon Sport
Karriereende :
-
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Vaud U21 Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 26 | 1,58 | ||
Team Vaud U18 Trainer | 11/12 (01.07.2010) | 12/13 (30.06.2013) | 72 | 1,46 |