Jean-Louis Garcia
imago images
- Geb./Alter: 20.09.1962 (62)
- Geburtsort: Ollioules
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,94 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Nantes
Karriereende :
01.07.1995
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRM Trainer | 23/24 (21.01.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (21.01.2024) / 23/24 (30.06.2024) | 161 Tage | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 1,44 : 1,39 | 1,17 | 18 / 1,17 | ||
RFC Seraing Trainer | 21/22 (03.01.2022) | 21/22 (04.05.2022) | 21/22 (03.01.2022) / 21/22 (04.05.2022) | 121 Tage | 15 | 3 | 4 | 8 | 28 | 0,53 : 1,73 | 0,87 | 15 / 0,87 | ||
AS Nancy Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (19.05.2021) | 19/20 (01.07.2019) / 20/21 (19.05.2021) | 688 Tage | 74 | 22 | 30 | 22 | 41 | 1,23 : 1,19 | 1,30 | 74 / 1,30 | ||
Troyes Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (22.05.2018) | 16/17 (01.07.2016) / 17/18 (22.05.2018) | 690 Tage | 84 | 31 | 16 | 37 | 38 | 1,21 : 1,37 | 1,30 | 84 / 1,30 | ||
Grenoble Foot Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
LB Châteauroux Trainer | 13/14 (28.10.2013) | 13/14 (29.05.2014) | 13/14 (28.10.2013) / 13/14 (29.05.2014) | 213 Tage | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 1,15 : 1,44 | 1,15 | 27 / 1,15 | ||
RC Lens Trainer | 10/11 (01.06.2011) | 12/13 (24.09.2012) | 10/11 (01.06.2011) / 12/13 (24.09.2012) | 481 Tage | 51 | 16 | 17 | 18 | 38 | 1,08 : 1,29 | 1,27 | 51 / 1,27 | ||
Angers SCO Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 10/11 (31.05.2011) | 06/07 (01.07.2006) / 10/11 (31.05.2011) | 1795 Tage | 205 | 81 | 64 | 60 | 71 | 1,24 : 1,04 | 1,50 | 205 / 1,50 | ||
Sp. Toulon Var Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (30.06.2006) | 03/04 (01.07.2003) / 05/06 (30.06.2006) | 1095 Tage | 39 | 15 | 12 | 12 | 27 | 0,90 : 0,85 | 1,46 | 39 / 1,46 | ||
G. Bordeaux B Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 02/03 (30.06.2003) | 99/00 (01.07.1999) / 02/03 (30.06.2003) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/96 | 01.07.1995 | FC Nantes | Karriereende | - | - | |||||
93/94 | 01.07.1993 | FC Nantes B | FC Nantes | - | - | |||||
91/92 | 01.07.1991 | AS Nancy B | FC Nantes B | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Châtellerault | AS Nancy B | - | ablösefrei | |||||
87/88 | 01.07.1987 | AS Monaco B | Châtellerault | - | ablösefrei | |||||
85/86 | 01.07.1985 | AS Cannes | AS Monaco B | - | ablösefrei | |||||
83/84 | 30.06.1984 | FC Montceau B. | AS Cannes | - | Leih-Ende | |||||
83/84 | 01.01.1984 | AS Cannes | FC Montceau B. | - | Leihe | |||||
82/83 | 01.07.1982 | Cannes B | AS Cannes | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |