Name im Heimatland: | Javier Tebas Medrano |
---|---|
Geb./Alter: | 31.07.1962 (62) |
Geburtsort: | San José |
Nationalität: |
Spanien Costa Rica |
Javier Tebas
imago images
- Geb./Alter: 31.07.1962 (62)
- Geburtsort: San José
- Staatsbürgerschaft: Spanien
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien Präsident des Ligaverbandes | 12/13 (01.05.2013) | 23/24 (22.11.2023) | - | 0,00 | ||
Spanien Vize-Präsident | 09/10 (01.05.2010) | 12/13 (30.04.2013) | - | 0,00 | ||
SD Huesca Strategischer Berater | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Real Valladolid Strategischer Berater | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
FC Granada Strategischer Berater | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
Rayo Vallecano Strategischer Berater | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Deportivo Xerez Strategischer Berater | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
Betis Sevilla Strategischer Berater | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | ||
RCD Mallorca Strategischer Berater | 02/03 (01.05.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | ||
Spanien Vize-Präsident | 00/01 (01.05.2001) | 02/03 (30.04.2003) | - | 0,00 | ||
CD Badajoz Präsident | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | ||
SD Huesca Präsident | 93/94 (01.07.1993) | 97/98 (30.06.1998) | - | 0,00 |