Jared-Ephraim Jorzig
- Geb./Alter: k. A. (34)
- Geburtsort: Erkelenz
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
War Spieler:
Letzter Verein :
TuS Langerwehe
Karriereende :
01.07.2022
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Langerwehe Torwart-Trainer | 20/21 (01.07.2021) | vsl. - | 20/21 (01.07.2021) / vsl. - | 1179 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Tim Krumpen (3 Spiele) | ||||||||||||||
A. Aachen Jgd. Torwart-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Mariad.-Hoengen Spielertrainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
A. Aachen U17 Torwart-Trainer | vsl. - | / vsl. - | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |||
A. Aachen U19 Torwart-Trainer | vsl. - | / vsl. - | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 01.07.2022 | TuS Langerwehe | Karriereende | - | - | |||||
21/22 | 01.07.2021 | pausiert | TuS Langerwehe | - | - | |||||
19/20 | 01.07.2019 | Hoengen/Mariad. | pausiert | - | - | |||||
15/16 | 01.07.2015 | Mariad.-Hoengen | Hoengen/Mariad. | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.01.2014 | Germ. Dürwiß | Mariad.-Hoengen | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Vereinslos | Germ. Dürwiß | - | - | |||||
12/13 | 01.07.2012 | A. Aachen II | Vereinslos | - | - | |||||
09/10 | 01.07.2009 | A. Aachen U19 | A. Aachen II | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | A. Aachen U17 | A. Aachen U19 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |