Geb./Alter: | 23.06.1979 (45) |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
Jan Kerler
- Geb./Alter: 23.06.1979 (45)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
War Spieler:
Letzter Verein :
Freier TuS
Karriereende :
-
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Physiotherapeut | 18/19 (01.07.2018) | 21/22 (31.07.2021) | - | 0,00 | ||
Deutschland Physiotherapeut | 16/17 (01.08.2016) | 16/17 (31.08.2016) | - | 0,00 | ||
Deutschland U21 Physiotherapeut | 12/13 (01.07.2012) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Deutschland U19 Physiotherapeut | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Deutschland U18 Physiotherapeut | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Deutschland U17 Physiotherapeut | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Deutschland U16 Physiotherapeut | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Deutschland U15 Physiotherapeut | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | 01.07.2013 | Tegernheim | Freier TuS | - | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Freier TuS | Tegernheim | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | SpVgg Weiden | Freier TuS | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Tegernheim | SpVgg Weiden | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Regensburg II | Tegernheim | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 01.07.1998 | TSV 1860 U19 | Regensburg | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |