Ivan Vucetic
FK Crvena zvezda
- Geb./Alter: 22.06.1980 (44)
- Geburtsort: Loznica
- Staatsbürgerschaft: Serbien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roter Stern Fitnesstrainer | 23/24 (22.12.2023) | vsl. 30.06.2026 | 23/24 (22.12.2023) / vsl. 30.06.2026 | 276 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Vladan Milojevic (31 Spiele) | ||||||||||||||
Apol. Limassol Fitnesstrainer | 23/24 (01.09.2023) | 23/24 (05.12.2023) | 23/24 (01.09.2023) / 23/24 (05.12.2023) | 95 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Vladan Milojevic (11 Spiele) | ||||||||||||||
APOEL Nikosia Fitnesstrainer | 22/23 (05.10.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (05.10.2022) / 22/23 (30.06.2023) | 268 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Vladan Milojevic (34 Spiele), Makis Sergidis (1 Spiel) | ||||||||||||||
Al-Ettifaq Fitnesstrainer | 21/22 (17.10.2021) | 21/22 (01.03.2022) | 21/22 (17.10.2021) / 21/22 (01.03.2022) | 135 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Vladan Milojevic (14 Spiele) | ||||||||||||||
AEK Athen Fitnesstrainer | 20/21 (27.05.2021) | 21/22 (08.10.2021) | 20/21 (27.05.2021) / 21/22 (08.10.2021) | 134 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Vladan Milojevic (7 Spiele) | ||||||||||||||
Al-Ahli Fitnesstrainer | 19/20 (28.02.2020) | 20/21 (24.03.2021) | 19/20 (28.02.2020) / 20/21 (24.03.2021) | 390 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Vladan Milojevic (41 Spiele) | ||||||||||||||
Roter Stern Fitnesstrainer | 18/19 (01.08.2018) | 19/20 (25.02.2020) | 18/19 (01.08.2018) / 19/20 (25.02.2020) | 573 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Vladan Milojevic (88 Spiele), Dejan Stankovic (2 Spiele) | ||||||||||||||
Georgien U21 Fitnesstrainer | 15/16 (03.03.2016) | 17/18 (11.12.2017) | 15/16 (03.03.2016) / 17/18 (11.12.2017) | 648 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Gia Geguchadze (15 Spiele) | ||||||||||||||
Dinamo Tiflis Fitnesstrainer | 15/16 (25.07.2015) | 15/16 (31.12.2015) | 15/16 (25.07.2015) / 15/16 (31.12.2015) | 159 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Gia Geguchadze (20 Spiele) | ||||||||||||||
FC Zestafoni Fitnesstrainer | 10/11 (09.06.2011) | 14/15 (30.06.2015) | 10/11 (09.06.2011) / 14/15 (30.06.2015) | 1482 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Giorgi Chiabrishvili (47 Spiele), Gia Geguchadze (25 Spiele), Zaza Zamtaradze (15 Spiele), Jim Baxter (12 Spiele), Ratko Dostanic (10 Spiele), Giorgi Mikadze (4 Spiele), Kakhaber Kacharava (2 Spiele), Giorgi Kipiani (1 Spiel) | ||||||||||||||
Metalurg D. Fitnesstrainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (12.01.2011) | 09/10 (01.07.2009) / 10/11 (12.01.2011) | 560 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fitnesstrainer unter: Nikolay Kostov (59 Spiele), Volodymyr Pyatenko (2 Spiele) |