Geb./Alter: | 14.04.1969 (55) |
---|---|
Geburtsort: | Kruševac |
Nationalität: | Serbien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,60 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Ivan Radivojevic
- Geb./Alter: 14.04.1969 (55)
- Geburtsort: Kruševac
- Staatsbürgerschaft: Serbien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,60 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedinstvo 1936 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Orlovi Jasenovo Trainer | 22/23 (14.04.2023) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Trayal Co-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (20.09.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Miljojko Gosic (9 Spiele) | ||||||
Napredak Trainer | 21/22 (22.09.2021) | 21/22 (31.01.2022) | - | 0,00 | ||
Trayal Co-Trainer | 18/19 (25.07.2018) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Goran Lazarevic (40 Spiele), Nenad Sakic (14 Spiele), Predrag Pesic (8 Spiele), Miljojko Gosic (5 Spiele) |