Geb./Alter: | 22.07.1968 (56) |
---|---|
Geburtsort: | Wadenswil |
Nationalität: |
Italien Schweiz |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,02 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Ivan Maraia
lucchese1905.it
- Geb./Alter: 22.07.1968 (56)
- Geburtsort: Wadenswil
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,02 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Meiste Spiele für :
Pontedera
Karriereende :
01.07.2002
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aglianese Trainer | 23/24 (03.08.2023) | 23/24 (02.10.2023) | 4 | 1,50 | ||
Lucchese Trainer | 22/23 (14.07.2022) | 22/23 (23.06.2023) | 42 | 1,38 | ||
Pontedera Trainer | 17/18 (16.05.2017) | 21/22 (27.04.2022) | 195 | 1,32 | ||
Pontedera Co-Trainer | 12/13 (16.06.2012) | 16/17 (15.05.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Paolo Indiani (193 Spiele) | ||||||
Arezzo Co-Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Giuseppe Galderisi (19 Spiele), Leonardo Semplici (18 Spiele), Marco Cari (1 Spiel) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.07.2002 | Poggibonsi | Karriereende | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Pontedera | Unbekannt | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |