Ivan Doychev
Karriereende
Letzter Posten:
Vereinsarzt
Kaysar Kyzylorda
Amtsende: 27.11.2020
- Geb./Alter: 02.08.1957 (67)
- Geburtsort: Gotse Delchev
- Staatsbürgerschaft: Bulgarien
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaysar Vereinsarzt | 19/20 (03.05.2019) | 20/21 (27.11.2020) | 19/20 (03.05.2019) / 20/21 (27.11.2020) | 574 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Loko Sofia Vereinsarzt | 17/18 (01.10.2017) | 18/19 (01.05.2019) | 17/18 (01.10.2017) / 18/19 (01.05.2019) | 577 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ZSKA Sofia Vereinsarzt | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (01.04.2015) | 13/14 (01.07.2013) / 14/15 (01.04.2015) | 639 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ZSKA Sofia Vereinsarzt | 11/12 (01.03.2012) | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 (01.03.2012) / 11/12 (30.06.2012) | 121 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ZSKA Sofia Vereinsarzt | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (01.09.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (01.09.2008) | 428 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Levski Sofia Vereinsarzt | 04/05 (01.07.2004) | 06/07 (31.05.2007) | 04/05 (01.07.2004) / 06/07 (31.05.2007) | 1064 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ZSKA Sofia Vereinsarzt | 00/01 (01.07.2000) | 03/04 (01.01.2004) | 00/01 (01.07.2000) / 03/04 (01.01.2004) | 1279 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Slavia Sofia Vereinsarzt | 94/95 (01.02.1995) | 96/97 (01.09.1996) | 94/95 (01.02.1995) / 96/97 (01.09.1996) | 578 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |