Name im Heimatland: | 홍인웅 |
---|---|
Geb./Alter: | 29.11.1942 (81) |
Nationalität: | Südkorea |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,46 Jahre |
In-woong Hong
- Geb./Alter: 29.11.1942 (81)
- Staatsbürgerschaft: Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,46 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laos U23 Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (31.12.2013) | - | 0,00 | ||
Super Reds Vorstandsvorsitzender | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (31.12.2007) | - | 0,00 | ||
Super Reds Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (04.06.2007) | - | 0,00 | ||
Super Reds Besitzer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (31.12.2007) | - | 0,00 | ||
Sp. Afrique Technischer Direktor | 05/06 (01.01.2006) | 06/07 (31.12.2006) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Seoul City Hall Head Coach before joining Super Reds.
Weitere Angaben
He was responsible for the founding of Singapore's first Korean football team, Super Reds FC.