Name im Heimatland: | Ilídio Fernando Torres do Vale |
---|---|
Geb./Alter: | 13.12.1957 (66) |
Geburtsort: | Maia |
Nationalität: | Portugal |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,58 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Ilídio Vale
Getty Images
- Geb./Alter: 13.12.1957 (66)
- Geburtsort: Maia
- Staatsbürgerschaft: Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,58 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katar U23 Trainer | 23/24 (10.08.2023) | vsl. - | 23/24 (10.08.2023) / vsl. - | 410 Tage | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 1,80 : 1,00 | 1,70 | 10 / 1,70 | ||
Katar Olympia Trainer | 23/24 (10.08.2023) | vsl. - | 23/24 (10.08.2023) / vsl. - | 410 Tage | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0,33 : 1,33 | 0,33 | 3 / 0,33 | ||
Portugal Co-Trainer | 14/15 (24.09.2014) | 22/23 (15.12.2022) | 14/15 (24.09.2014) / 22/23 (15.12.2022) | 3004 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Fernando Santos (109 Spiele) | ||||||||||||||
Portugal U20 Trainer | 13/14 (01.08.2013) | 13/14 (31.07.2014) | 13/14 (01.08.2013) / 13/14 (31.07.2014) | 364 Tage | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 2,17 : 0,67 | 2,50 | 6 / 2,50 | ||
Portugal U15 Trainer | 12/13 (01.08.2012) | 12/13 (31.07.2013) | 12/13 (01.08.2012) / 12/13 (31.07.2013) | 364 Tage | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3,00 : 1,50 | 2,00 | 2 / 2,00 | ||
Portugal U20 Trainer | 10/11 (01.08.2010) | 11/12 (31.07.2012) | 10/11 (01.08.2010) / 11/12 (31.07.2012) | 730 Tage | 24 | 10 | 11 | 3 | 55 | 1,33 : 1,00 | 1,71 | 24 / 1,71 | ||
Portugal Leiter der Nachwuchsabteilung | 10/11 (01.08.2010) | 13/14 (31.07.2014) | 10/11 (01.08.2010) / 13/14 (31.07.2014) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Portugal U19 Trainer | 08/09 (01.08.2008) | 09/10 (31.07.2010) | 08/09 (01.08.2008) / 09/10 (31.07.2010) | 729 Tage | 33 | 22 | 4 | 7 | 53 | 1,82 : 0,94 | 2,12 | 33 / 2,12 | ||
Portugal U18 Trainer | 07/08 (01.08.2007) | 07/08 (31.07.2008) | 07/08 (01.08.2007) / 07/08 (31.07.2008) | 365 Tage | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 1,63 : 0,75 | 1,88 | 8 / 1,88 | ||
FC Porto B Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 03/04 (30.06.2004) | 00/01 (01.07.2000) / 03/04 (30.06.2004) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Nogueirense Trainer | 87/88 (01.07.1987) | 87/88 (30.06.1988) | 87/88 (01.07.1987) / 87/88 (30.06.1988) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |