Name im Heimatland: | Igor Jovićević |
---|---|
Geb./Alter: | 30.11.1973 (50) |
Geburtsort: | Zagreb |
Nationalität: | Kroatien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,33 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Igor Jovicevic
www.shakhtar.com
- Geb./Alter: 30.11.1973 (50)
- Geburtsort: Zagreb
- Staatsbürgerschaft: Kroatien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
ZH Zobon
Meiste Spiele für :
Real Madrid B
Karriereende :
01.01.2005
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Raed Trainer | 23/24 (09.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 35 | 1,06 | ||
Shakhtar D. Trainer | 22/23 (14.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 40 | 2,08 | ||
SK Dnipro-1 Trainer | 20/21 (22.09.2020) | 22/23 (13.07.2022) | 46 | 1,76 | ||
Dinamo Zagreb Trainer | 19/20 (22.04.2020) | 19/20 (06.07.2020) | 7 | 1,57 | ||
Din. Zagreb YL Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 19/20 (22.04.2020) | 15 | 2,20 | ||
Din. Zagreb II Trainer | 17/18 (20.07.2017) | 19/20 (22.04.2020) | 78 | 1,59 | ||
NK Celje Trainer | 16/17 (21.11.2016) | 16/17 (19.06.2017) | 19 | 1,53 | ||
Karpaty Lviv Interimstrainer | 14/15 (18.06.2014) | 15/16 (31.12.2015) | 46 | 1,04 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01.01.2005 | SH Zobon | Karriereende | - | - | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Karpaty Lviv | ZH Zobon | - | ? | |||||
02/03 | 01.01.2003 | SY Dongjin | Karpaty Lviv | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | FC Metz | SY Dongjin | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | NK Zagreb | FC Metz | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Guarani | NK Zagreb | - | ? | |||||
99/00 | 01.01.2000 | Yokohama F. M. | Guarani | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | NK Zagreb | Yokohama F. M. | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Real Madrid B | NK Zagreb | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Unbekannt | Real Madrid B | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Igor Jovicevic ist der Sohn von Cedomir Jovicevic (---).
Igor Jovicevic ist der Vater von Filip Jovicevic (Vereinslos).
Igor Jovicevic ist der Vater von Filip Jovicevic (Vereinslos).