Geb./Alter: | 13.05.1955 (69) |
---|---|
Geburtsort: | Perth |
Nationalität: | Schottland |
Ian Miller
Karriereende
Letzter Posten:
Co-Trainer
FC Blackpool
Amtsende: 30.06.2022
- Geb./Alter: 13.05.1955 (69)
- Geburtsort: Perth
- Staatsbürgerschaft: Schottland
War Spieler:
Letzter Verein :
Macclesfield
Karriereende :
-
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Blackpool Co-Trainer | 19/20 (11.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Neil Critchley (109 Spiele), Simon Grayson (38 Spiele), David Dunn (4 Spiele) | ||||||
AFC Sunderland Chefscout | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (01.11.2017) | - | 0,00 | ||
Preston NE Co-Trainer | 12/13 (18.02.2013) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Simon Grayson (235 Spiele) | ||||||
Huddersfield Co-Trainer | 11/12 (20.02.2012) | 12/13 (15.02.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Simon Grayson (49 Spiele), Mark Lillis (5 Spiele) | ||||||
Leeds United Co-Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (01.02.2012) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Simon Grayson (169 Spiele), Gary McAllister (29 Spiele), Neil Redfearn (1 Spiel) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01.07.1991 | Scunthorpe Utd. | Macclesfield | - | ? | |||||
90/91 | 01.08.1990 | Port Vale | Scunthorpe Utd. | - | ? | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Blackburn | Port Vale | - | ? | |||||
81/82 | 01.08.1981 | Swindon Town | Blackburn | - | ? | |||||
78/79 | 01.07.1978 | Doncaster Rov. | Swindon Town | - | ? | |||||
75/76 | 01.08.1975 | Nottm Forest | Doncaster Rov. | - | ? | |||||
74/75 | 01.08.1974 | FC Bury | Nottm Forest | - | ? | |||||
73/74 | 01.08.1973 | Jeanfield SFC | FC Bury | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |