Humberto Camino
- Geb./Alter: 11.04.1968 (56)
- Geburtsort: Lima
- Staatsbürgerschaft: Peru
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima Nachwuchskoordinator | 18/19 (01.08.2018) | 20/21 (31.12.2020) | 18/19 (01.08.2018) / 20/21 (31.12.2020) | 883 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Dep. Municipal Torwart-Trainer | 15/16 (01.03.2016) | 15/16 (30.05.2016) | 15/16 (01.03.2016) / 15/16 (30.05.2016) | 90 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Marcelo Grioni (13 Spiele) | ||||||||||||||
Peru Torwart-Trainer | 13/14 (01.12.2013) | 13/14 (30.01.2014) | 13/14 (01.12.2013) / 13/14 (30.01.2014) | 60 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Juan Aurich Torwart-Trainer | 13/14 (01.10.2013) | 14/15 (27.02.2015) | 13/14 (01.10.2013) / 14/15 (27.02.2015) | 514 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Roberto Mosquera (61 Spiele) | ||||||||||||||
Sport. Cristal Torwart-Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 12/13 (30.08.2013) | 11/12 (01.01.2012) / 12/13 (30.08.2013) | 607 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Roberto Mosquera (77 Spiele), Francisco Melgar (3 Spiele), Claudio Vivas (1 Spiel) | ||||||||||||||
Unión Comercio Torwart-Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (31.12.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 11/12 (31.12.2011) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Hernán Lisi (11 Spiele), Julio César Uribe (3 Spiele), Gustavo Buena (2 Spiele) | ||||||||||||||
U. San Martín Nachwuchskoordinator | 09/10 (01.01.2010) | 10/11 (31.12.2010) | 09/10 (01.01.2010) / 10/11 (31.12.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Dep. Municipal Torwart-Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 07/08 (01.01.2008) / 08/09 (31.12.2008) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bolognesi U20 Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (31.12.2007) | 06/07 (01.01.2007) / 07/08 (31.12.2007) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Juan Aurich Konditionstrainer | 05/06 (01.09.2005) | 05/06 (30.11.2005) | 05/06 (01.09.2005) / 05/06 (30.11.2005) | 90 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Real Ayacucho Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 05/06 (30.08.2005) | 03/04 (01.01.2004) / 05/06 (30.08.2005) | 607 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Deportivo Wanka Torwart-Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (31.12.2002) | 01/02 (01.07.2001) / 02/03 (31.12.2002) | 548 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Unión Minas Torwart-Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (01.01.2001) / 00/01 (30.06.2001) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
CD Pesquero Torwart-Trainer | 99/00 (01.02.2000) | 00/01 (31.12.2000) | 99/00 (01.02.2000) / 00/01 (31.12.2000) | 334 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Cor. Bolognesi Konditionstrainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (31.12.1999) | 98/99 (01.01.1999) / 99/00 (31.12.1999) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Dep. Municipal Konditionstrainer | 97/98 (01.01.1998) | 98/99 (31.12.1998) | 97/98 (01.01.1998) / 98/99 (31.12.1998) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Alianza Atl. Konditionstrainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 97/98 (01.07.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Alianza Atl. Torwart-Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 96/97 (30.06.1997) | 96/97 (01.01.1997) / 96/97 (30.06.1997) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AD San Agustín Torwart-Trainer | 95/96 (01.04.1996) | 96/97 (31.12.1996) | 95/96 (01.04.1996) / 96/97 (31.12.1996) | 274 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Unión Huaral Torwart-Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 95/96 (31.12.1995) | 94/95 (01.01.1995) / 95/96 (31.12.1995) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Peru Torwart-Trainer | 94/95 (01.10.1994) | 94/95 (31.12.1994) | 94/95 (01.10.1994) / 94/95 (31.12.1994) | 91 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Ehemalige Vereine
Manager for Deportivo Municipal de Yanahuanca (2009)