Name im Heimatland: | الحسين توتة |
---|---|
Geb./Alter: | 01.01.1975 (49) |
Nationalität: | Marokko |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,51 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Houcine Touta
- Geb./Alter: 01.01.1975 (49)
- Staatsbürgerschaft: Marokko
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,51 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khémisset Trainer | 24/25 (09.09.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Fath Nador Trainer | 23/24 (15.02.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
US Salé Technischer Direktor | 22/23 (14.02.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Kasba Tadla Trainer | 22/23 (26.08.2022) | 22/23 (05.02.2023) | - | 0,00 | ||
Fath Nador Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (06.01.2021) | - | 0,00 | ||
COD Meknès Trainer | 19/20 (07.12.2020) | 21/22 (01.05.2021) | - | 0,00 | ||
US Témara Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (10.12.2019) | - | 0,00 | ||
Al-Dhafra U17 Trainer | 18/19 | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Stade Marocain Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (01.11.2018) | 1 | 1,00 |