Geb./Alter: | 31.10.1962 (61) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,64 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Herbert Panzenböck
- Geb./Alter: 31.10.1962 (61)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,64 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ober-Grafendorf Trainer | 15/16 (24.08.2015) | 15/16 (02.09.2015) | 1 | 0,00 | ||
St. Andrä/W. Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (04.10.2008) | - | 0,00 |