Geb./Alter: | 10.08.1965 (59) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,00 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Herbert Luger
- Geb./Alter: 10.08.1965 (59)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,00 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mank Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (10.11.2022) | - | 0,00 | ||
Ober-Grafendorf Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Rabenstein Trainer | 10/11 (18.05.2011) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | ||
Mank Trainer | 08/09 (17.11.2008) | 09/10 (16.09.2009) | - | 0,00 | ||
Mank Trainer | 03/04 (01.05.2004) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 |