Henri Depireux
08.04.2022 (78)
- Geb./Alter: 01.02.1944
- Geburtsort: Liège
- Staatsbürgerschaft: Belgien
- Todestag: 08.04.2022 (78)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
RFC Tilleur
Meiste Spiele für :
RFC Lüttich
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVW Zaventem Trainer | 18/19 (12.02.2019) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (12.02.2019) / 18/19 (30.06.2019) | 138 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RFC Seraing Trainer | 15/16 (01.11.2015) | 15/16 (08.12.2015) | 15/16 (01.11.2015) / 15/16 (08.12.2015) | 37 Tage | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 2,00 : 1,20 | 1,80 | 5 / 1,80 | ||
RFC Tilleur Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | 11/12 (01.07.2011) / 12/13 (30.06.2013) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
US Monastir Trainer | 09/10 (17.09.2009) | 09/10 (16.12.2009) | 09/10 (17.09.2009) / 09/10 (16.12.2009) | 90 Tage | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0,57 : 1,00 | 0,71 | 7 / 0,71 | ||
USM Annaba Trainer | 08/09 (09.09.2008) | 08/09 (02.12.2008) | 08/09 (09.09.2008) / 08/09 (02.12.2008) | 84 Tage | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1,25 : 0,88 | 1,75 | 8 / 1,75 | ||
O. Khouribga Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (01.01.2008) / 07/08 (30.06.2008) | 181 Tage | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0,00 : 0,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | ||
DR Kongo Trainer | 06/07 | 06/07 | 06/07 / 06/07 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RFC Lüttich Trainer | 02/03 (01.07.2003) | 02/03 (27.01.2003) | 02/03 (01.07.2003) / 02/03 (27.01.2003) | 155 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
CS Visé Trainer | 02/03 (12.03.2003) | 02/03 (30.06.2003) | 02/03 (12.03.2003) / 02/03 (30.06.2003) | 110 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Stand. Lüttich Jugendtrainer | 00/01 (01.01.2000) | 00/01 (31.12.2000) | 00/01 (01.01.2000) / 00/01 (31.12.2000) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sharjah FC Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (01.01.2000) | 98/99 (01.07.1998) / 99/00 (01.01.2000) | 549 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AS FAR Rabat Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (30.06.1998) | 97/98 (01.07.1997) / 97/98 (30.06.1998) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kamerun Trainer | 96/97 | 96/97 | 96/97 / 96/97 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AC Bellinzona Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 94/95 (06.12.1994) | 92/93 (01.01.1993) / 94/95 (06.12.1994) | 704 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RJ Wavre Trainer | 91/92 (19.11.1991) | 91/92 (30.06.1992) | 91/92 (19.11.1991) / 91/92 (30.06.1992) | 224 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Belenenses Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (22.10.1990) | 90/91 (01.07.1990) / 90/91 (22.10.1990) | 113 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AS Red Star 93 Trainer | 89/90 (01.01.1990) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (01.01.1990) / 89/90 (30.06.1990) | 180 Tage | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 1,07 : 1,00 | 1,50 | 14 / 1,50 | ||
FC Metz Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (01.12.1989) | 89/90 (01.07.1989) / 89/90 (01.12.1989) | 153 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,00 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | ||
AC Bellinzona Trainer | 87/88 (20.11.1987) | 88/89 (31.12.1988) | 87/88 (20.11.1987) / 88/89 (31.12.1988) | 407 Tage | 40 | 17 | 9 | 14 | 27 | 1,65 : 1,35 | 1,50 | 40 / 1,50 | ||
Belenenses Trainer | 85/86 (12.11.1985) | 86/87 (30.06.1987) | 85/86 (12.11.1985) / 86/87 (30.06.1987) | 595 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
KFC Winterslag Trainer | 83/84 (01.07.1983) | 83/84 (30.06.1984) | 83/84 (01.07.1983) / 83/84 (30.06.1984) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
UR Namur Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 80/81 (30.06.1981) | 80/81 (01.07.1980) / 80/81 (30.06.1981) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RFC Tilleur Jugendtrainer | 78/79 (01.07.1978) | 79/80 (30.06.1980) | 78/79 (01.07.1978) / 79/80 (30.06.1980) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RJS Bas-Oha Jugendtrainer | 74/75 (01.07.1974) | 77/78 (30.06.1978) | 74/75 (01.07.1974) / 77/78 (30.06.1978) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/81 | 01.07.1980 | RFC Tilleur | Karriereende | - | - | |||||
78/79 | 01.07.1978 | RJS Bas-Oha | RFC Tilleur | - | ? | |||||
76/77 | 01.07.1976 | RFC Lüttich | RJS Bas-Oha | - | ? | |||||
74/75 | 01.07.1974 | RWD Molenbeek | RFC Lüttich | - | ? | |||||
71/72 | 01.07.1971 | Stand. Lüttich | RRC Brüssel | - | ? | |||||
68/69 | 01.07.1968 | RFC Lüttich | Stand. Lüttich | - | ? | |||||
60/61 | 01.07.1960 | Lüttich Jugend | RFC Lüttich | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |