Geb./Alter: | 01.01.1945 (79) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,36 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Heinz Rieger
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
FC Zeltweg
Amtsende: 30.06.1993
- Geb./Alter: 01.01.1945 (79)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,36 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Zeltweg Trainer | 92/93 (13.10.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | ||
Thörl Trainer | 83/84 (01.07.1983) | 84/85 (30.06.1985) | 23 | 1,26 |