Name im Heimatland: | 김학범 |
---|---|
Geb./Alter: | 01.03.1960 (64) |
Geburtsort: | Gangneung, Gangwon |
Nationalität: | Südkorea |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,60 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Hak-bum Kim
imago images
- Geb./Alter: 01.03.1960 (64)
- Geburtsort: Gangneung, Gangwon
- Staatsbürgerschaft: Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
Kookmin Bank
Meiste Spiele für :
Kookmin Bank
Karriereende :
01.01.1993
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeju United Trainer | 23/24 (05.12.2023) | vsl. - | 36 | 1,33 | ||
Südkorea Olymp. Trainer | 20/21 (01.06.2021) | 21/22 (07.08.2021) | 4 | 1,50 | ||
Südkorea U23 Trainer | 17/18 (01.03.2018) | 21/22 (15.09.2021) | 16 | 2,25 | ||
Südkorea U22 Trainer | 17/18 (01.03.2018) | 21/22 (15.09.2021) | 6 | 1,83 | ||
Gwangju FC Trainer | 17/18 (14.08.2017) | 17/18 (18.11.2017) | 13 | 0,85 | ||
Seongnam FC Trainer | 14/15 (05.09.2014) | 16/17 (12.09.2016) | 93 | 1,56 | ||
Gangwon FC Trainer | 12/13 (06.07.2012) | 13/14 (10.08.2013) | 48 | 1,04 | ||
HN Jianye Trainer | 10/11 (12.11.2010) | 10/11 (23.05.2011) | 4 | 0,50 | ||
Seongnam Ilhwa Trainer | 04/05 (30.12.2004) | 08/09 (27.11.2008) | 162 | 1,78 | ||
Seongnam Ilhwa Interimstrainer | 04/05 (07.12.2004) | 04/05 (29.12.2004) | - | 0,00 | ||
Cheonan Ilhwa Co-Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 04/05 (06.12.2004) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Kyung-bok Cha (122 Spiele), René Desaeyere (1 Spiel) | ||||||
Südkorea U23 Co-Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 96/97 (31.12.1996) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Anatoliy Byshovets (4 Spiele) | ||||||
Kookmin Bank Co-Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 97/98 (31.12.1997) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01.01.1993 | Kookmin Bank | Karriereende | - | - | |||||
83/84 | 01.01.1984 | Myongji Uni | Kookmin Bank | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |