Name im Heimatland: | Gustavo Julio Alfaro |
---|---|
Geb./Alter: | 14.08.1962 (62) |
Geburtsort: | Rafaela |
Nationalität: | Argentinien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,43 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 5-4-1 flach |
Berater: | OLLER GROUP |
Gustavo Alfaro
imago images
- Geb./Alter: 14.08.1962 (62)
- Geburtsort: Rafaela
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,43 Jahre
- Bevorzugte Formation : 5-4-1 flach
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay Trainer | 24/25 (16.08.2024) | vsl. - | 2 | 2,00 | ||
Costa Rica Trainer | 23/24 (02.11.2023) | 24/25 (09.08.2024) | 11 | 1,55 | ||
Ecuador Trainer | 20/21 (26.08.2020) | 22/23 (12.01.2023) | 35 | 1,43 | ||
Boca Juniors Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 19/20 (31.12.2019) | 50 | 2,00 | ||
Huracán Trainer | 17/18 (14.07.2017) | 18/19 (31.12.2018) | 46 | 1,74 | ||
Gimnasia Trainer | 15/16 (21.03.2016) | 16/17 (14.05.2017) | 39 | 1,54 | ||
Tigre Trainer | 14/15 (08.09.2014) | 15/16 (27.11.2015) | 49 | 1,45 | ||
Arsenal FC Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 13/14 (15.04.2014) | 182 | 1,53 | ||
Al-Ahli Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (22.12.2009) | 12 | 1,50 | ||
Rosario Central Trainer | 08/09 (10.10.2008) | 08/09 (02.03.2009) | 13 | 0,62 | ||
Arsenal FC Trainer | 05/06 (05.06.2006) | 07/08 (30.06.2008) | 94 | 1,53 | ||
San Lorenzo Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (06.02.2006) | 23 | 1,39 | ||
Quilmes Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 04/05 (23.05.2005) | 81 | 1,33 | ||
Olimpo Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | ||
Belgrano Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 00/01 (29.04.2001) | 14 | 0,79 | ||
Atl. Rafaela Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | ||
CA Patronato Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (30.06.1998) | - | 0,00 | ||
Quilmes Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | ||
Atl. Rafaela Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 |