Geb./Alter: | 14.10.1980 (43) |
---|---|
Geburtsort: | Châtenay-Malabry |
Nationalität: | Frankreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,69 Jahre |
Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Guillaume Norbert
- Geb./Alter: 14.10.1980 (43)
- Geburtsort: Châtenay-Malabry
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,69 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
Le Havre AC
Karriereende :
01.07.2010
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Racing CFF Trainer | 19/20 (06.06.2019) | vsl. - | 113 | 1,94 | ||
Racing CFF Interimstrainer | 18/19 (06.12.2018) | 18/19 (07.01.2019) | 1 | 0,00 | ||
Racing CFF Co-Trainer | 17/18 (02.02.2018) | 18/19 (05.06.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Emmanuel Trégoat (14 Spiele), Armand Bouzaglou (12 Spiele), Abdellah Mourine (11 Spiele) | ||||||
Racing CFF Manager | 17/18 (02.02.2018) | 18/19 (05.06.2019) | - | 0,00 | ||
Lausanne-Sport Co-Trainer | 13/14 (20.11.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Henri Atamaniuk (23 Spiele) | ||||||
Honfleur Jugendtrainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.07.2010 | Le Havre AC | Karriereende | 150 Tsd. € | - | |||||
08/09 | 01.07.2008 | FC Nantes | Le Havre AC | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Angers SCO | FC Nantes | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | FC Lorient | Angers SCO | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 30.06.2003 | US Créteil-L | FC Lorient | - | Leih-Ende | |||||
02/03 | 01.07.2002 | FC Lorient | US Créteil-L | - | Leihe | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Arsenal U18 | FC Lorient | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Paris SG U19 | Arsenal U18 | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Guillaume Norbert ist der Bruder von Ludwig Norbert (Karriereende).