Guilherme Ramos
www.botevplovdiv.bg
- Geb./Alter: 07.01.1985 (39)
- Geburtsort: Lisboa
- Staatsbürgerschaft: Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,90 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Vídir
Meiste Spiele für :
Njardvík
Karriereende :
12.10.2016
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radomiak Co-Trainer | 23/24 (20.05.2024) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
Radomiak Co-Trainer | 23/24 (20.05.2024) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bruno Baltazar (10 Spiele) | ||||||
Botev Plovdiv Co-Trainer | 22/23 (03.01.2023) | 22/23 (23.05.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bruno Baltazar (15 Spiele) | ||||||
Rochester NY Co-Trainer | 21/22 (15.12.2021) | 22/23 (02.01.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bruno Baltazar (28 Spiele) | ||||||
Nottm Forest Co-Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Chris Hughton (44 Spiele), Sabri Lamouchi (12 Spiele) | ||||||
EN Paralimniou Co-Trainer | 19/20 (01.08.2019) | 19/20 (02.01.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gustavo Siviero (10 Spiele), Giorgos Kosma (4 Spiele) | ||||||
Estoril Praia Co-Trainer | 18/19 (22.01.2019) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
APOEL Nikosia Co-Trainer | 17/18 (22.03.2018) | 18/19 (17.09.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bruno Baltazar (16 Spiele) | ||||||
AEL Limassol Co-Trainer | 16/17 (22.03.2017) | 17/18 (05.03.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bruno Baltazar (41 Spiele) | ||||||
SC Olhanense Co-Trainer | 16/17 (28.10.2016) | 16/17 (06.02.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bruno Baltazar (13 Spiele) | ||||||
Vídir U19 Trainer | 15/16 (10.10.2015) | 16/17 (02.09.2016) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 12.10.2016 | Vídir | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 15.05.2014 | Lourinhanense | Vídir | - | ? | |||||
11/12 | 01.01.2012 | 1º Dezembro | Lourinhanense | - | ? | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Lourinhanense | 1º Dezembro | - | ? | |||||
10/11 | 15.03.2011 | Njardvík | Lourinhanense | - | ? | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Lourinhanense | Njardvík | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |