Mitarbeiterhistorie Guildford City
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| | 05.01.2021 | 05.10.2021 | 09 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 01.07.1953 | 30.03.1957 | 03 Jahre 08 Monate 27 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 01.07.1947 | 30.06.1950 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
2021-01-051953-07-011947-07-01