Geb./Alter: | 28.08.1971 (53) |
---|---|
Geburtsort: | Pozzuoli |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,02 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Gianluca Colavitto
usancona.com
- Geb./Alter: 28.08.1971 (53)
- Geburtsort: Pozzuoli
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,02 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Lanciano
Meiste Spiele für :
Juve Stabia
Karriereende :
01.07.2002
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancona Trainer | 23/24 (23.10.2023) | 23/24 (24.03.2024) | 24 | 1,04 | ||
Ancona Trainer | 21/22 (25.06.2021) | 22/23 (10.04.2023) | 79 | 1,49 | ||
Matelica Trainer | 19/20 (01.10.2019) | 20/21 (24.06.2021) | 63 | 1,76 | ||
Avezzano Trainer | 18/19 (14.02.2019) | 18/19 (30.06.2019) | 12 | 1,75 | ||
Vastese Trainer | 17/18 (09.06.2017) | 17/18 (21.05.2018) | 36 | 1,50 | ||
Vastese Trainer | 15/16 (11.07.2015) | 16/17 (06.02.2017) | 20 | 1,60 | ||
Celano Trainer | 14/15 (26.02.2015) | 14/15 (30.06.2015) | 11 | 0,27 | ||
Angizia Luco Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Casoli, Miglianico
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.07.2002 | Lanciano | Karriereende | - | - | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Avellino | Lanciano | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Sora | Avellino | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Stabia | Sora | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | SEF Torres 1903 | Juve Stabia | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | SSC Neapel U19 | SEF Torres 1903 | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |